- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
严方敏 |
男 |
195601 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
严方敏:男,1956年1月生,工学硕士,研究员级高工,中共党员。任东风电子科技股份有限公司总经理兼党委书记,于2015年10月28日公司总经理兼党委书记离任,2016年1月8日因退休离任公司董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
东风电子科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-03-31 |
|
东风电子科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-31 |
|
东风电子科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-28 |
|
东风电子科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-29 |
|
东风电子科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-30 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2012-09-25 |
2016-01-07 |
||
董事 |
2009-08-25 |
2012-09-24 |
||
董事 |
2006-08-22 |
2009-08-24 |
||
董事 |
2003-07-25 |
2006-08-21 |
||
总经理 |
2003-07-25 |
2015-10-28 |
↑返回页顶↑ |