- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
赵崇甫 |
男 |
1975 |
硕士研究生 |
|
简 历 |
赵崇甫,男,1975年出生,毕业于四川大学区域经济与边境贸易专业,曾在浙江大学管理学院进修管理工程(硕士)专业。现任四川大学浙江校友会秘书长,浙江省四川商会执行会长,浙商研究会副会长,杭州市上城区青联委员,杭州飞象品牌营销策划有限公司总经理,浙江坤益资产管理有限公司法人代表,本公司监事,党委副书记,已于2019年5月7日换届卸任本公司监事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
34273股 |
送股 | 2020-03-10 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
34273股 |
送股 | 2019-08-31 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
28561股 |
送转 | 2019-04-13 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
28561股 |
送转 | 2018-08-31 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
28561股 |
分红送转 | 2018-05-25 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
21970股 |
送、转 | 2018-04-13 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
21970股 |
分红送转 | 2017-08-31 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
21970股 |
送转 | 2017-08-26 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
16900股 |
转增 | 2017-04-15 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
16900股 |
2015年资本公积转增股本 | 2016-08-27 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
13000股 |
转增 | 2016-04-16 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
13000股 |
2014年资本公积转增股本 | 2015-08-28 |
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
10000股 |
2015-04-21 |
|
杭萧钢构股份有限公司 |
A股 |
10000股 |
2014-04-19 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
股东代表监事 |
2016-05-18 |
2019-05-06 |
||
股东代表监事 |
2013-05-17 |
2016-05-17 |
↑返回页顶↑ |