- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
林军 |
男 |
195112 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
林军先生:男, 1951年生,复旦大学企业管理专业硕士,1968年11月参加工作,1974年入党,高级经济师。1968年11月在上海第五钢铁厂工作;1972年4月至1975年8月在上海外国语学院学习;1975年8月在上海物资局工作;1976年2月任上海储运公司检验所副股长、副主任;1984年7月任中国物资储运上海公司副总经理;1999年4月任中储上海物流有限公司董事长、总经理,中储浙江物流有限公司董事长,曾兼任中国物流公司董事长;2004年12月至2006年6月任本公司总经理;现任中储发展股份有限公司上海地区事业部总经理、公司第四届董事会董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中储发展股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2007-12-31 |
|
中储发展股份有限公司 |
A股 |
26716股 |
二级市场买卖 | 2007-08-17 |
中储发展股份有限公司 |
A股 |
26716股 |
二级市场买卖 | 2007-07-11 |
中储发展股份有限公司 |
A股 |
36716股 |
2006年1月9日因股改送股9916股。 | 2007-03-15 |
中储发展股份有限公司 |
A股 |
26800股 |
2006-03-28 |
|
中储发展股份有限公司 |
A股 |
26800股 |
2004年买入26800股 | 2005-03-18 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2006-06-23 |
2007-12-26 |
220000 |
|
董事 |
2005-04-05 |
2006-06-22 |
220000 |
|
总经理 |
2004-12-16 |
2006-06-07 |
220000 |
↑返回页顶↑ |