- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
吴宪钢 |
男 |
195411 |
本科 |
中国 |
简 历 |
吴宪钢先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954年11月出生,中央党校函授大学本科学历,高级政工师。曾任本公司监事会主席,报告期内已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
5373股 |
通过二级市场减持 | 2016-04-23 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
20673股 |
2015-03-27 |
|
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
20673股 |
配股 | 2014-04-19 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
20673股 |
配股 | 2013-12-26 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
15902股 |
公积金转增 | 2013-03-09 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
15902股 |
公积金转增 | 2012-08-18 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
15902股 |
分红送转 | 2012-05-23 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
9939股 |
公积金转增 | 2012-03-24 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
9939股 |
公积金转增 | 2011-08-27 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
9939股 |
分红送转 | 2011-03-28 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
7645股 |
公积金转增 | 2011-03-18 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
7645股 |
公积金转股 | 2010-08-14 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
7645股 |
分红送转 | 2010-06-24 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
6950股 |
2010-03-27 |
|
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
6950股 |
2009-03-28 |
|
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
6950股 |
2008-03-01 |
|
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
6950股 |
获股改对价 | 2007-04-21 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
6950股 |
获得股改对价股份 | 2006-07-29 |
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
5148股 |
2006-03-11 |
|
浙江巨化股份有限公司 |
A股 |
5148股 |
资本公积转增股本 | 2005-03-19 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事 |
2013-10-11 |
2015-04-17 |
||
监事会主席 |
2013-10-11 |
2015-04-17 |
||
监事 |
2010-09-08 |
2013-10-10 |
||
监事会主席 |
2010-09-08 |
2013-10-10 |
||
监事会主席 |
2007-09-14 |
2010-09-07 |
||
监事 |
2007-09-14 |
2010-09-07 |
||
监事 |
2004-09-24 |
2007-09-13 |
||
监事会主席 |
2004-09-24 |
2007-09-13 |
↑返回页顶↑ |