- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
吕广志 |
男 |
194512 |
本科 |
|
简 历 |
吕广志:男,1945年12月出生,本科。曾任天津市计委副处长、处长,天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任,天津市计委(发展计划委、发展改革委)副主任、党组成员,天津市发展和改革委员会副主任、党组成员(正局级)。现任天津港股份有限公司独立董事(报告期离任)。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
天津港股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-19 |
|
天津港股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-20 |
|
天津港股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-21 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2013-04-26 |
2014-10-28 |
56700 |
|
独立董事 |
2010-04-28 |
2013-04-25 |
56700 |
|
独立董事 |
2009-09-16 |
2010-04-27 |
56700 |
↑返回页顶↑ |