- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
田长松 |
男 |
195310 |
研究生 |
中国 |
简 历 |
田长松先生:1953年10月出生,研究生。曾任天津港(集团)有限公司董事、副总裁、党委副书记、总裁,天津港发展控股有限公司副主席、执行董事,天津港股份有限公司董事长,报告期内离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
天津港股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-20 |
|
天津港股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-21 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2013-04-26 |
2013-11-12 |
||
董事长 |
2013-04-26 |
2013-10-24 |
||
董事长 |
2010-04-28 |
2013-04-25 |
||
董事 |
2010-04-28 |
2013-04-25 |
||
董事 |
2008-12-23 |
2010-04-27 |
||
副董事长 |
2008-12-23 |
2010-04-27 |
↑返回页顶↑ |